ymddiriedolwyr WORD OF LIFE MINISTRIES UK LIMITED
Rhif yr elusen: 283041
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex William Konya Jr | Cadeirydd | 30 September 2017 |
|
|
||||
John George Tellis | Ymddiriedolwr | 31 May 2023 |
|
|
||||
David Juan Kunzi | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
Matthew Paul Melville | Ymddiriedolwr | 02 April 2022 |
|
|
||||
Andreas Wenzel | Ymddiriedolwr | 18 April 2020 |
|
|
||||
Madeleine Robins | Ymddiriedolwr | 25 March 2017 |
|
|||||
Stuart Alexander Boyd Rankin | Ymddiriedolwr | 28 March 2015 |
|
|
||||
MATT PITTS | Ymddiriedolwr | 18 December 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.