ymddiriedolwyr OAKFIELD (EASTON MAUDIT) LIMITED
Rhif yr elusen: 283162
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claudia Slabon | Ymddiriedolwr | 17 January 2024 |
|
|
||||
Richard Philip Wood | Ymddiriedolwr | 13 July 2022 |
|
|
||||
Ian Peter Metcalf | Ymddiriedolwr | 10 March 2020 |
|
|
||||
Alan Stapleton | Ymddiriedolwr | 19 June 2018 |
|
|
||||
Sara Morrison | Ymddiriedolwr | 14 March 2018 |
|
|
||||
CLIVE ANTHONY REEDER | Ymddiriedolwr | 11 May 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.