FRIENDS OF MIDHURST COMMUNITY HOSPITAL AND RIVERBANK MEDICAL CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The purchase of equipment and other items for use in the Community Hospital. Contribution towards the upkeep of the gardens at the Community Hospital. Contributions to Christmas funds for the benefit of the patients and staff at the Community Hospital.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Gorllewin Sussex
Llywodraethu
- 27 Hydref 1981: Cofrestrwyd
- The Friends of Midhurst Community Hospital (Enw gwaith)
- THE FRIENDS OF MIDHURST COMMUNITY HOSPITAL (Enw blaenorol)
- THE LEAGUE OF FRIENDS OF MIDHURST COTTAGE HOSPITAL (Enw blaenorol)
- THE LEAGUE OF FRIENDS OF MIDHURST, EASEBOURNE AND DISTRICT COTTAGE HOSPITAL (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Mellings | Cadeirydd | 20 July 2017 |
|
|||||||
Susan Mary Walchli | Ymddiriedolwr | 16 July 2020 |
|
|
||||||
Philip John Watts | Ymddiriedolwr | 18 July 2019 |
|
|||||||
SIAN WYN MITCHELL | Ymddiriedolwr | 21 July 2016 |
|
|||||||
ROGER CHARLES BRICKNELL | Ymddiriedolwr | 17 July 2014 |
|
|||||||
ELIZABETH WILLING | Ymddiriedolwr | 29 January 2013 |
|
|
||||||
DOCTOR HUGH HORNE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
GEORGE MARCHAND | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
ANNE ELIZABETH MARCHAND | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
Alain Mardle | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £841 | £10.21k | £16.67k | £3.18k | £903 | |
|
Cyfanswm gwariant | £37.34k | £45.27k | £35.24k | £30.89k | £133.09k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 02 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 29 Awst 2024 | 182 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 29 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 01 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 15 Mawrth 2021 | 15 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
OBJECTS AND RULES ADOPTED 29TH MAY 1957 AS AMENDED 4TH AUGUST 1981 AND 21ST JANUARY 1997 AS AMENDED ON 26 JAN 2017
Gwrthrychau elusennol
(A) TO SUPPORT AND REVIEVE PATIENTS WHO ARE SICK, CONVALESCENT, DISABLED, HANDICAPPED, INFIRM OR IN NEED OF FINANCIAL ASSISTANCE AND GENERALLY TO SUPPORT THE WORK OF THE HOSPITAL AND THE MEDICAL CENTRE. (B) TO MOBILISE, ENCOURAGE, FOSTER AND MAINTAIN THE INTEREST OF THE PUBLIC IN THE PATIENTS AND TO SUPPORT THE WORK OF THE HOSPITAL AND RIVERBANK MEDICAL CENTRE BY MEANS OF VOLUNTARY SERVICE AND TO PROVIDE A LINK OR SUPPORT BETWEEN THEM AND THE COMMUNITY. (C) TO PROVIDE FUNDS FOR THE PURPOSE OF SUPPLEMENTING IN SUCH MANNER AS THE FRIENDS THINK FIT THE RESOURSES OF THE HOSPITAL AND THE RIVERBANK MEDICAL CENTRE. (D) TO RAISE FUNDS AND TO INVITE AND RECEIVE CONTRIBUTIONS FROM ANY PERSON OR PERSONS OR ORGANISATION WHATSOEVER BY WAY OF SUBSCRIPTION, DONATION OR OTHERWISE. (E) TO TAKE AND ACCEPT GIFT OF PROPERTY WHETHER SUBJECT TO ANY SPECIAL TRUST OR NOT. (F) TO PROMOTE MEDICAL CARE AND ANCILLARY WELFARE AND COMFORT IN THE COMMUNITY BY THE PROVISION OF FACILITIES, BUILDINGS AND EQUIPMENT.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
41 Guillards Oak
Midhurst
GU29 9JZ
- Ffôn:
- 01730814473
- E-bost:
- rbricknell@aol.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window