THE PENNINGTON MELLOR MUNTHE CHARITY TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity trust's objects are to protect and maintain, in perpetuity, two houses of historic interest - Southside House, Wimbledon and Hellens, Much Marcle and to make both houses available for educational and cultural activities to the local communities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Cyfanswm incwm:
£9,921,654
Roddion a chymynroddion | £1.97k | |
Weithgareddau elusennol | £162.91k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £594.68k | |
Arall | £9.16m |
Cyfanswm gwariant:
£1,021,493
Codi arian | £99.61k | |
Weithgareddau elusennol | £921.89k | |
Arall | £0 |
-£88,763 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £99.61k | |
Gwariant elusennol | £921.89k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £8.90m |
Pobl

11 Gweithwyr
12 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Merton
- Swydd Henffordd
Llywodraethu
- 24 Medi 1981: Cofrestrwyd
- PENNINGTON MELLOR MUNTHE CHARITY TRUST (Enw gwaith)
- THE PENNINGTON MELLOR CHARITY TRUST (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDREW KEAN | Ymddiriedolwr | 26 September 2023 |
|
|
||||||||
Patrick McIlroy | Ymddiriedolwr | 26 September 2023 |
|
|
||||||||
Sandra Romito | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||||||
GABRIEL ALEXANDER MICHAEL WALSH | Ymddiriedolwr | 07 January 2013 |
|
|
||||||||
Adam John Axel Russell Munthe | Ymddiriedolwr | 01 January 1997 |
|
|||||||||
MARTIN DRURY | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
JOHN FREDERICK HARKNESS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
Turi Benjamin Munthe | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
PETER HENRY CHARLES RICHEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
Dr LINDSAY RAYMONDE CLIFFORD STAINTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
TOBIAS AXEL MUNTHE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
EDWARD HENRY BONHAM-CARTER | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £573.97k | £549.23k | £652.72k | £636.19k | £9.92m | |
|
Cyfanswm gwariant | £490.03k | £571.88k | £649.03k | £860.25k | £1.02m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £53.85k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.92k | £62.49k | £12.40k | £8.71k | £1.97k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £87.03k | £11.45k | £80.59k | £95.06k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £48.15k | £49.65k | £124.24k | £95.97k | £162.91k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £12.40k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £436.88k | £425.63k | £435.50k | £435.81k | £594.68k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £650 | £9.16m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £439.97k | £532.52k | £564.82k | £761.84k | £921.89k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £50.06k | £39.35k | £84.21k | £98.42k | £99.61k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £74.13k | £58.11k | £74.06k | £290.30k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £25.42k | £24.12k | £26.70k | £24.89k | £47.38k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £3.39m | £3.38m | £3.38m | £3.39m | £3.73m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £6.47m | £8.15m | £8.54m | £8.00m | £15.87m | |
|
Cyfanswm asedau | £44.13k | £102.29k | £59.46k | £426.16k | £93.28k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £32.58k | £49.92k | £58.62k | £991.34k | £57.08k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 04 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | 04 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 01 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 01 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 17 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | 17 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 02 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | 02 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 21 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | 21 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SETTLEMENT DATED 21 AUGUST 1981 AS VARIED BY A SCHEME OF THE COMMISSIONERS DATED 17 OCTOBER 1989, AS AMENDED BY VARIATION OF SETTLEMENT DEED DATED 31ST JANUARY 1996 AND SCHEME OF THE COMMISSIONERS OF 19 MAY 2000 AS AMENDED BY SCHEME DATED 17 DEC 2020
Gwrthrychau elusennol
(A) THE PRESERVATION, RESTORATION AND MAINTENANCE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC OF HELLEN'S MUCH MARCLE AND THE CONTENTS THEREOF, ALONQ WITH SUCH OF THE FORMER CONTENTS OF SOUTHSIDE HOUSE, WIMBLEDON, BEING OF SIGNIFICANT ARTISTIC AND/OR HISTORIC VALUE, AS MAY REASONABLY BE ACCOMMODATED AND DISPLAYED AT HELLENS MUCH MARCLE; AND (B) THE USE OF THE SAID PROPERTY FOR THE ADVANCEMENT OF THE EDUCATION OF THE PUBLIC BY MEANS WHICH ARE COMPATIBLE WITH MAINTENANCE OF THE PROPERTY FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC AND IN KEEPING WITH ITS HISTORIC NATURE.
Maes buddion
HEREFORDSHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
5 EARLS WALK
LONDON
W8 6EP
- Ffôn:
- 02079370415
- E-bost:
- info@pmmct.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window