ymddiriedolwyr SAMPFORD COURTENAY VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 283279
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roger Daniel Thompson | Cadeirydd | 02 August 2021 |
|
|
||||
Cherry Chidwick | Ymddiriedolwr | 23 November 2022 |
|
|
||||
Andrew Townsend Green | Ymddiriedolwr | 02 February 2022 |
|
|
||||
Melanie Ann Thompson | Ymddiriedolwr | 02 August 2021 |
|
|
||||
Rory George Robinson | Ymddiriedolwr | 15 July 2020 |
|
|
||||
Lynn Marie Robinson | Ymddiriedolwr | 15 July 2020 |
|
|
||||
Joy Christine Tucker | Ymddiriedolwr | 02 May 2017 |
|
|
||||
Robert George Tucker | Ymddiriedolwr | 02 May 2017 |
|
|
||||
Nicola Jane Courage | Ymddiriedolwr | 07 December 2016 |
|
|
||||
SANDRA HARPER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANTHONY RUPERT JONATHAN MORRIS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.