THE SIMON AND PHILIP COHEN CHARITABLE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
General charitable causes in accordance with the Trust Deed.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Lloegr
- Israel
Llywodraethu
- 01 Chwefror 1982: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carla Drahorad | Ymddiriedolwr | 28 November 2023 |
|
|
||||
ELIZABETH ANNE COHEN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.50k | £4.13k | £4.15k | £4.26k | £4.99k | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.25k | £14.74k | £18.11k | £10.51k | £14.48k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 12 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 28 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 07 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 26 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 11 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED DATED 26TH MAY 1981
Gwrthrychau elusennol
FOR SUCH PURPOSES (WHWREVER EFFECTED OR TO BE EFFECTED) AS SHALL FOR THE TIME BEING BE CHARITABLE PURPOSES ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Cottage
Rear of 2 Blurton Road
LONDON
E5 0NL
- Ffôn:
- 07712 522665
- E-bost:
- ea_cohen@yahoo.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window