THE OUTSIDERS TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
A social and peer support network for people with physical and social disabilities. We run the Sex and Disability Helpline, the Sexual Health and Disability Alliance, and provide resources on sex and disability. We campaign for people with disabilities to be accepted as sexual partners.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Hamdden
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Unol Daleithiau
- Yr Alban
Llywodraethu
- 16 Hydref 1981: Cofrestrwyd
- OUTSIDERS TRUST (Enw gwaith)
- THE SOCIAL HABILITATION AND INTEGRATION TRUST FOR DISABLED PEOPLE (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Claire de Than | Cadeirydd | 04 August 2017 |
|
|
||||
Helen Payne | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|
||||
Stephen Reginald Major | Ymddiriedolwr | 02 January 2021 |
|
|
||||
Alex Henry Burton | Ymddiriedolwr | 11 November 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.60k | £13.46k | £7.65k | £17.37k | £4.35k | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.38k | £14.79k | £777 | £6.06k | £7.22k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 03 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 16 Ebrill 2024 | 71 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 05 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 10 Mehefin 2022 | 125 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 05 Gorffennaf 2021 | 150 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 25TH AUGUST 1981
Gwrthrychau elusennol
1. TO PRESERVE AND PROTECT THE HEALTH AND RELIEVE THE DISTRESS AND SICKNESS OF THOSE DISABLED, WHETHER BY BIRTH, ACCIDENT, DISEASE OR OTHERWISE, PARTICULARLY WITH REGARD TO THEIR SEXUAL AND PERSONAL RELATIONSHIP PROBLEMS. 2. TO UNDERTAKE RESEARCH INTO SUCH PROBLEMS AND PUBLISH THE USEFUL RESULTS OF SUCH RESEARCH.
Maes buddion
UNDEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
6 Vernon Road
LONDON
E17 7JX
- Ffôn:
- 07734649977
- E-bost:
- Members@outsiders.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window