Hanes ariannol COLCHESTER ARCHAEOLOGICAL TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 283354
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £829.21k | £880.39k | £949.32k | £1.32m | £1.47m | |
|
Cyfanswm gwariant | £701.61k | £884.96k | £802.77k | £999.11k | £1.24m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £50.93k | £2.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £16.62k | £11.94k | £146.69k | £16.60k | £7.32k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £812.58k | £868.43k | £802.59k | £1.30m | £1.46m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £155.74k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1 | £16 | £36 | £0 | £856 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £16.62k | £0 | £0 | £0 | £4.72k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.63k | £119.61k | £102.99k | £129.07k | £155.74k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £652.66k | £765.34k | £699.78k | £870.04k | £1.09m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.63k | £2.64k | £0 | £2.84k | £7.93k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £49.60k | £0 | £0 | £0 | £155.74k | |
|
Gwariant - Arall | £46.32k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.