ymddiriedolwyr COLCHESTER ARCHAEOLOGICAL TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 283354
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicholas Paul Wickenden MA,AMA,FSA | Cadeirydd |
|
||||||||
Paul Anthony Knappett | Ymddiriedolwr | 19 June 2023 |
|
|
||||||
Linda Christine Green | Ymddiriedolwr | 25 January 2023 |
|
|
||||||
William Edward Richard Lawrance | Ymddiriedolwr | 08 January 2020 |
|
|
||||||
DONALD JAMES GOODMAN | Ymddiriedolwr | 29 January 2019 |
|
|||||||
JONATHAN CHARLES PEARSALL | Ymddiriedolwr | 11 September 2013 |
|
|
||||||
NIGEL COCHRANE MA | Ymddiriedolwr | 26 April 2013 |
|
|
||||||
NEIL CLIFFORD STAFF | Ymddiriedolwr | 24 April 2013 |
|
|
||||||
ANDREW BENJAMIN PHILLIPS | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
Dr ADRIAN FRANCIS CLARK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
GABRIELLE ANNE PETA CHADWICK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
ELISABETH ANNE BOURTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
JOHN MALLINSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.