HATFIELD AND DISTRICT MUSIC FESTIVAL

Rhif yr elusen: 283428
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Festival is held each year over two weekends and provides an opportunity for musicians of all ages and abilities perform in public and to have their performances professionally adjudicated. There is a competitive element but candidates can take advantage of the 'non competitive' option and have an unmarked assessment.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2018

Cyfanswm incwm: £0
Cyfanswm gwariant: £0

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Bedford
  • Canol Swydd Bedford
  • Essex
  • Swydd Hertford

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 01 Rhagfyr 2019: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1147891 HATFIELD HOUSE CHAMBER MUSIC FESTIVAL
  • 16 Tachwedd 1981: Cofrestrwyd
  • 01 Rhagfyr 2019: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2014 30/06/2015 30/06/2016 30/06/2017 30/06/2018
Cyfanswm Incwm Gros £4.19k £3.98k £3.88k £4.71k £0
Cyfanswm gwariant £4.35k £4.47k £3.90k £4.33k £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2019 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2019 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2018 04 Medi 2018 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2018 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2017 12 Hydref 2017 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2017 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2016 16 Mawrth 2017 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2016 Not Required