Ymddiriedolwyr THE BANCROFT PLAYERS
Rhif yr elusen: 283439

Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elliott James Peter Lawrence Bunker | Cadeirydd | 21 July 2022 |
|
|
||||
Amy Laura Walker | Ymddiriedolwr | 03 November 2024 |
|
|
||||
Claudia Jane O'Connell | Ymddiriedolwr | 29 July 2024 |
|
|
||||
Nicola Jayne Pope | Ymddiriedolwr | 03 July 2024 |
|
|
||||
Matthew Gray | Ymddiriedolwr | 21 July 2022 |
|
|
||||
Mark Richard Weatherbed | Ymddiriedolwr | 03 September 2021 |
|
|||||
VIVIEN JANE KERR | Ymddiriedolwr | 14 June 2018 |
|
|||||
CHRIS LANE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RORY WILLIAM REYNOLDS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.