ymddiriedolwyr NORTH LONDON SYMPHONY ORCHESTRA
Rhif yr elusen: 283455
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pauline Stockman | Cadeirydd | 05 November 2018 |
|
|
||||
William Attwell | Ymddiriedolwr | 08 November 2021 |
|
|
||||
Kate Ryle | Ymddiriedolwr | 04 November 2019 |
|
|
||||
LYSANDER TENNANT | Ymddiriedolwr | 05 November 2018 |
|
|||||
Caroline Jane Soresby | Ymddiriedolwr | 06 November 2017 |
|
|
||||
DOMINIC JAMES WELLS | Ymddiriedolwr | 17 October 2016 |
|
|
||||
MICHAEL HENDERSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SHEILA JANE WALLACE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DENISE BURNS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.