Hanes ariannol SOUTHEND-ON-SEA MUSICAL FESTIVAL ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 283503
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 29/02/2020 28/02/2021 28/02/2022 28/02/2023 29/02/2024
Cyfanswm Incwm Gros £18.38k £2.10k £22.19k £24.57k £17.67k
Cyfanswm gwariant £18.20k £2.05k £15.33k £19.34k £19.31k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £490 N/A £500 £490 N/A