SOUTHEND-ON-SEA MUSICAL FESTIVAL ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 283503
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

1. To encourage the study, performance and appreciation of good music (and drama) by holding annual public competitions. 2. To afford the competitors the opportunity of having their qualifications tested by eminent adjudicators.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2024

Cyfanswm incwm: £17,670
Cyfanswm gwariant: £19,308

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Pobl Ag Anableddau
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Southend-on-sea

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 20 Mawrth 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 284587 SOUTHEND-ON-SEA ARTS COUNCIL
  • 10 Mai 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1032636 LEIGH-ON-SEA MUSICAL FESTIVAL
  • 01 Awst 1982: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • SOUTHEND-ON-SEA FESTIVAL OF PERFORMING ARTS (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

12 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Hilary Elizabeth Williams Cadeirydd 24 May 2022
Dim ar gofnod
Avril Childs Ymddiriedolwr 14 May 2024
Dim ar gofnod
marylisa browne Ymddiriedolwr 14 May 2024
Dim ar gofnod
Melanie Wightman Ymddiriedolwr 14 May 2024
Dim ar gofnod
Cheralyn Eileen Bason Ymddiriedolwr 21 September 2023
Dim ar gofnod
Emma Louise Lindsey Ymddiriedolwr 16 May 2023
THE FREDA PARRY SCHOLARSHIP FUND
Derbyniwyd: Ar amser
Claire Belinda Golding Ymddiriedolwr 24 May 2022
Dim ar gofnod
Timothy Ian Stuart Browne Ymddiriedolwr 01 September 2020
Dim ar gofnod
Emma Bearman Ymddiriedolwr 14 May 2019
Dim ar gofnod
ISOBEL MARY KENNEDY Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
LOUISE ANN CASSON MANDERS Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
JENA CHUN-WAH PANG Ymddiriedolwr
THE FREDA PARRY SCHOLARSHIP FUND
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 29/02/2020 28/02/2021 28/02/2022 28/02/2023 29/02/2024
Cyfanswm Incwm Gros £18.38k £2.10k £22.19k £24.57k £17.67k
Cyfanswm gwariant £18.20k £2.05k £15.33k £19.34k £19.31k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £490 N/A £500 £490 N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 29 Chwefror 2024 28 Rhagfyr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 29 Chwefror 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 28 Chwefror 2023 24 Rhagfyr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 28 Chwefror 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 28 Chwefror 2022 11 Rhagfyr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 28 Chwefror 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 28 Chwefror 2021 04 Rhagfyr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 28 Chwefror 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 29 Chwefror 2020 05 Rhagfyr 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 29 Chwefror 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
20 Woodfield Gardens
LEIGH-ON-SEA
Essex
SS9 1EW
Ffôn:
07855-184810