Ymddiriedolwyr SOUTHEND-ON-SEA MUSICAL FESTIVAL ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 283503

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hilary Elizabeth Williams | Cadeirydd | 24 May 2022 |
|
|
||||
marylisa browne | Ymddiriedolwr | 14 May 2024 |
|
|
||||
Melanie Wightman | Ymddiriedolwr | 14 May 2024 |
|
|
||||
Cheralyn Eileen Bason | Ymddiriedolwr | 21 September 2023 |
|
|
||||
Emma Louise Lindsey | Ymddiriedolwr | 16 May 2023 |
|
|||||
Claire Belinda Golding | Ymddiriedolwr | 24 May 2022 |
|
|
||||
Timothy Ian Stuart Browne | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Emma Bearman | Ymddiriedolwr | 14 May 2019 |
|
|
||||
ISOBEL MARY KENNEDY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LOUISE ANN CASSON MANDERS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JENA CHUN-WAH PANG | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.