LUTON CHRISTIAN BOOK CENTRE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To propogate Christian knowledge and understanding through the display and sale to the public of Bibles, evangelical Christian literature, music and other Christian resources.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2024
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Bedford
- Canol Swydd Bedford
- Luton
- Swydd Hertford
Llywodraethu
- 19 Ionawr 1982: Cofrestrwyd
- 22 Mai 2025: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- LCBC (Enw gwaith)
- HIGHTOWN CHRISTIAN BOOKS (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | 29/02/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £88.70k | £49.40k | £62.23k | £69.90k | £59.97k | |
|
Cyfanswm gwariant | £87.92k | £44.82k | £61.97k | £87.49k | £85.39k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £13.41k | £7.67k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2024 | 02 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2024 | 02 Hydref 2024 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2023 | 11 Ionawr 2024 | 14 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2023 | 11 Ionawr 2024 | 14 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2022 | 13 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2022 | 13 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2021 | 23 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2021 | 23 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2020 | 05 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2020 | 05 Rhagfyr 2020 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 9 JUNE 1981
Gwrthrychau elusennol
PROPAGATION OF CHRISTIAN KNOWLEDGE BY MEANS OF DISPLAY AND SALE TO THE PUBLIC OF BIBLES, EVANGELICAL CHRISTIAN LITERATURE, RECORDS, TAPES AND OTHER BOOKS AND MATERIALS AND EVANGELICAL CHRISTIAN TEACHING AIDS, AND FOR THE POPAGATION OF CHRISTIAN EVANGELICAL TRUTH.
Maes buddion
LUTON AND BEDFORDSHIRE
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window