CHURCH OF GOD FELLOWSHIP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
TO ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION WITHIN THE UNITED KINGDOM AND FOR THIS PURPOSE TO ARRANGE AND PROMOTE MEETINGS LECTURES AND ADDRESSES FOR AND UPON RELIGIOUS EDUCATIONAL SOCIAL AND INSTRUCTIVE PURPOSES AND SUBJECTS INVOLVING THE PROCLAMATION OF THE CHRISTIAN GOSPEL.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2014
Pobl

1 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 31 Rhagfyr 1981: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
1 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REV George Blissett | Cadeirydd | 30 June 1998 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2010 | 05/04/2011 | 05/04/2012 | 05/04/2013 | 05/04/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.65k | £1.95k | £7.64k | £7.46k | £7.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.08k | £8.03k | £10.46k | £5.87k | £4.27k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 87 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 87 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 453 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 453 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 818 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 818 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1183 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1183 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1548 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1548 diwrnod |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 22ND SEPTEMBER 1981
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION WITHIN THE UNITED KINGDOM AND FOR THIS PURPOSE TO ARRANGE AND PROMOTE MEETINGS LECTURES AND ADDRESSES FOR AND UPON RELIGIOUS EDUCATIONAL SOCIAL AND INSTRUCTIVE PURPOSES AND SUBJECTS INVOLVING THE PROCLAMATION OF THE CHRISTIAN GOSPEL.
Maes buddion
UNITED KINGDOM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
11 Shakespeare Road
BIRMINGHAM
B23 7SN
- Ffôn:
- 01213561939
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window