CORNWALL THEATRE COMPANY LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
As the most westerly, all-year round arts venue in the country, The Acorn, Penzance delivers a wide range of quality cultural activities to a broad demographic. It exists to enhance the quality of life for the people, visitors and artists of West Cornwall, though the development and presentation of diverse performing arts to local people at affordable prices.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £10,000 o 1 gontract(au) llywodraeth a £10,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
45 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Cernyw
Llywodraethu
- 10 Ionawr 1982: Cofrestrwyd
- ACORN ARTS CENTRE (Enw gwaith)
- THE ACORN THEATRE (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alva Katrina Davey | Ymddiriedolwr | 17 June 2024 |
|
|
||||
Alastair James Johnston | Ymddiriedolwr | 17 January 2022 |
|
|
||||
Joanna Willsher | Ymddiriedolwr | 17 January 2022 |
|
|
||||
Alexander Sowerby | Ymddiriedolwr | 17 January 2022 |
|
|
||||
Dave Hunter | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||
ANDREW MACLAURIN EDMONDS | Ymddiriedolwr | 31 January 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £300.62k | £102.91k | £116.91k | £284.07k | £439.51k | |
|
Cyfanswm gwariant | £264.51k | £90.04k | £142.93k | £298.65k | £422.23k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £10.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £26.75k | £52.04k | £8.75k | £10.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 26 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 26 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 24 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 24 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 16 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 16 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Tachwedd 2020 | 30 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Tachwedd 2020 | 30 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 23RD SEPTEMBER 1981, AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 23 AUGUST 2004 AND 27 SEPTEMBER 2004.
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE, MAINTAIN IMPROVE AND ADVANCE EDUCATION, PARTICULARLY BY THE ENCOURAGEMENT OF THE ARTS, INCLUDING THE ARTS OF DRAMA, BALLET, MUSIC, SINGING, LITERATURE, SCULPTURE AND PAINTING.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
CORNWALL THEATRE CO LTD
THE ACORN
PARADE STREET
PENZANCE
TR18 4BU
- Ffôn:
- 07903938672
- E-bost:
- ADMIN@THEACORNPENZANCE.CO.UK
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window