SILVER CIRCLE CLUB
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Giving assistance to members by taking them weekly to the local shop and regularly to the nearby town in hired community transport. Additional social activities arranged throughout the year.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2020
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Darparu Adnoddau Dynol
- Essex
Llywodraethu
- 26 Mawrth 2021: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1074755 TENDRING COMMUNITY TRANSPORT
- 26 Mawrth 2021: y trosglwyddwyd cronfeydd i 274134 FRINTON-ON-SEA COMMUNITY ASSOCIATION
- 26 Mawrth 2021: y trosglwyddwyd cronfeydd i 283473 VOLUNTEER BUREAU FOR TENDRING
- 16 Ebrill 1982: Cofrestrwyd
- 26 Mawrth 2021: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2016 | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.46k | £3.01k | £2.82k | £2.30k | £864 | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.82k | £2.87k | £2.93k | £2.51k | £1.35k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 21 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 20 Tachwedd 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2018 | 21 Tachwedd 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2018 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2017 | 27 Ionawr 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2017 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 16/09/1981 AS AMENDED ON 19/11/2010 AS AMENDED ON 12/11/2014
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE WELFARE OF MEMBERS OVER SIXTY YEARS OF AGE BY PROVIDING SHOPPING TRIPS AND SOCIAL EVENTS THEREBY ENHANCING THEIR INDEPENDENCE AND QUALITY OF LIFE WITHIN THE AREAS OF FRINTON-ON-SEA AND WALTON-ON-THE-NAZE
Maes buddion
FRINTON-ON-SEA AND WALTON-ON-THE-NAZE
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window