Dogfen lywodraethu SUKKAT SHALOM REFORM SYNAGOGUE
Rhif yr elusen: 283615
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 22/07/1981 AS AMENDED ON 01/01/1985 AS AMENDED ON 01/01/1997 AS AMENDED ON 14/11/2002 AS AMENDED ON 23/11/2006 AS AMENDED ON 21/01/2006 AS AMENDED ON 14/06/2011 AS AMENDED ON 22/11/2012 AS AMENDED ON 20/11/2014 as amended on 04 Sep 2018
Gwrthrychau elusennol
PROVIDING AND MAINTAINING A SYNAGOGUE FOR THE PURPOSE OF PUBLIC WORSHIP AND ADVANCING RELIGIOUS, EDUCATIONAL AND CHARITABLE ACTIVITIES.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.