ymddiriedolwyr 1ST BRAMFORD SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 283655
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (5 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grant Usher | Cadeirydd | 07 June 2015 |
|
|
||||
Kerrick Ben Newstead | Ymddiriedolwr | 24 June 2023 |
|
|
||||
Karen Margaret Cater | Ymddiriedolwr | 11 June 2022 |
|
|
||||
Alice Fisher | Ymddiriedolwr | 11 June 2022 |
|
|
||||
Mark John Ayriss | Ymddiriedolwr | 11 June 2022 |
|
|
||||
Joanne Abigail Whitmore | Ymddiriedolwr | 11 June 2022 |
|
|
||||
Claire Swanson Palfrey | Ymddiriedolwr | 11 June 2022 |
|
|
||||
Simon Mark Thomas | Ymddiriedolwr | 26 June 2021 |
|
|
||||
Helen Jane Clarke | Ymddiriedolwr | 23 June 2018 |
|
|
||||
Julie Elizabeth Usher | Ymddiriedolwr | 23 June 2018 |
|
|
||||
Joy Louise Day | Ymddiriedolwr | 24 June 2017 |
|
|
||||
Shona Evans | Ymddiriedolwr | 24 June 2017 |
|
|
||||
Ellen Marian Whittaker | Ymddiriedolwr | 11 June 2016 |
|
|
||||
Angela Joyce Edwards | Ymddiriedolwr | 11 June 2016 |
|
|
||||
Kirsty Schartau | Ymddiriedolwr | 07 June 2014 |
|
|||||
Claire Louise Caroline Bickers | Ymddiriedolwr | 22 January 2014 |
|
|
||||
DON GOLDING | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
EVEMAREA BURDER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.