Hanes ariannol REFUGEE ACTION
Rhif yr elusen: 283660
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.26m | £6.12m | £8.80m | £7.79m | £11.49m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.53m | £6.55m | £8.54m | £6.64m | £10.14m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £2.95m | £1.80m | £797.00k | £1.80m | £4.49m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.71m | £1.64m | £1.29m | £251.00k | £184.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.09m | £1.14m | £1.90m | £2.92m | £2.81m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £6.16m | £4.98m | £6.90m | £4.87m | £8.65m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.00k | £6.00k | £1.00k | £1.00k | £22.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £121.24k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.71m | £5.81m | £7.60m | £5.57m | £8.62m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £820.00k | £737.00k | £938.00k | £1.07m | £1.52m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £41.00k | £41.00k | £41.00k | £41.00k | £44.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £2.27m | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.