DEVELOPMENT STUDIES ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To advance knowledge of the alternative processes and methods of socio-economic change, which studies are commonly referred to as development studies. The focus of study is developing countries and countries in transition.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2024
Pobl

18 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Ireland
- Yr Alban
Llywodraethu
- 26 Tachwedd 1981: Cofrestrwyd
- D S A (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Ibrahim Nateel | Ymddiriedolwr | 28 June 2024 |
|
|
||||
Dr Claire Louise Mcloughlin | Ymddiriedolwr | 28 June 2024 |
|
|
||||
Dr Kamna Patel | Ymddiriedolwr | 28 June 2024 |
|
|
||||
Dr Touseef Yousuf Mir | Ymddiriedolwr | 30 June 2023 |
|
|
||||
Sheila Chebet Ronoh | Ymddiriedolwr | 30 June 2023 |
|
|
||||
Prof Mohammad Jahangir Alam Chowdhury | Ymddiriedolwr | 30 June 2023 |
|
|
||||
Zechariahs Benapugha Owutuamor | Ymddiriedolwr | 30 June 2023 |
|
|
||||
Prof Emma Mawdsley | Ymddiriedolwr | 30 June 2023 |
|
|||||
Dr Eyob Balcha Gebremariam | Ymddiriedolwr | 30 June 2023 |
|
|||||
Professor Indrajit Roy | Ymddiriedolwr | 02 July 2021 |
|
|||||
Prof Michael Jennings | Ymddiriedolwr | 02 July 2021 |
|
|
||||
Dr Annalisa Prizzon | Ymddiriedolwr | 19 June 2020 |
|
|
||||
Prof Jonathan Fisher | Ymddiriedolwr | 19 June 2020 |
|
|
||||
Prof Peter Taylor | Ymddiriedolwr | 19 June 2020 |
|
|
||||
Prof Shailaja Fennell | Ymddiriedolwr | 19 June 2020 |
|
|||||
Dr Tuesday Onkeo Gichuki | Ymddiriedolwr | 03 February 2020 |
|
|
||||
Prof Uma Kambhampati | Ymddiriedolwr | 29 June 2018 |
|
|
||||
Prof Laura Emma Camfield | Ymddiriedolwr | 01 November 2014 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | 31/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £151.53k | £90.50k | £113.43k | £129.03k | £204.16k | |
|
Cyfanswm gwariant | £190.23k | £102.45k | £127.64k | £127.30k | £202.06k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2024 | 01 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2024 | 01 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2023 | 29 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2023 | 29 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2022 | 23 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2022 | 23 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2021 | 22 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2021 | 22 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2020 | 23 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2020 | 23 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 27/09/1978 AS AMENDED ON 11/09/1981 AS AMENDED ON 16/11/2013 AS AMENDED ON 07 SEP 2015 as amended on 30 Jun 2023
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE KNOWLEDGE OF THE ALTERNATIVE PROCESSES AND METHODS OF SOCIO-ECONOMIC CHANGE, WHICH STUDIES ARE COMMONLY REFERRED TO AS DEVELOPMENT STUDIES, THROUGH INTER-DISCIPLINARY STUDIES, MEETINGS CONFERENCES, AND THE DISSEMINATION OF INFORMATION ABOUT RESEARCH RESULTS, OPERATION AND PRACTICE, COURSE CURRICULA, AND TRAINING SCHEMES.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
c/o 23 Linton Road
HOVE
BN3 5HF
- Ffôn:
- 07866425805
- E-bost:
- membershipadmin@devstud.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window