NORTH BEDFORDSHIRE YOUNG FARMERS CLUB

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Develop young peoples awareness and skills in agriculture, country life, home crafts and general related topics. Provide and promote the facilities for recreation and other leisure time activities which will assist in their development and individual responsibilities so that they may grow to full maturity as individual and members of the community.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Bedford
- Canol Swydd Bedford
Llywodraethu
- 24 Gorffennaf 1984: Cofrestrwyd
- NBYFC (Enw gwaith)
- NORTH BEDS YFC (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poppy O'Driscoll | Ymddiriedolwr | 06 July 2024 |
|
|||||
Jemma Slaughter | Ymddiriedolwr | 06 July 2024 |
|
|
||||
Lucy Bates | Ymddiriedolwr | 06 July 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2019 | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.27k | £15.96k | £4.51k | £14.69k | £21.47k | |
|
Cyfanswm gwariant | £20.27k | £16.39k | £9.20k | £18.98k | £17.13k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 48 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 48 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | 19 Mawrth 2025 | 353 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 14 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 31 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2020 | 02 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 30TH SEPTEMBER 1981
Gwrthrychau elusennol
A) TO ADVANCE THE EDUCATION OF YOUNG MEMBERS OF THE PUBLIC AT LARGE IN AGRICULTURE, HOME CRAFTS, COUNTRY LIFE AND RELATED SUBJECTS AND B) IN THE INTERESTS OF THE SOCIAL WELFARE OF SUCH MEMBERS TO PROVIDE AND PROMOTE THE PROVISION OF FACILITEIS FOR RECREATION AND OTHER LEISURE TIME OCCUPATIONS BEING FACILITIES WHICH WILL IMPROVE THEIR CONDITIONS OF LIFE AND WILL ASSIST IN THE DEVELOPMENT OF THEIR SPIRTUAL AND MENTAL CAPACITIES SELF-RELIANCE AND INDIVIDUAL RESPONSIBILITY SO THAT MAY GROW TO FULL MATURITY AS INDIVIDUALS AND MEMBERS OF THE COMMUNITY.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
College Cottage
Bedford Road
Pertenhall
BEDFORD
MK44 2AZ
- Ffôn:
- 0000000000000
- E-bost:
- northbedsyfctreasurer@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window