RAPTOR RESCUE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Raptor Rescue is dedicated to ensuring that all sick or injured birds of prey and owls are cared for by qualified persons and wherever possible, successfully released back into the wild.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anifeiliaid
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
- Ireland
- Yr Alban
Llywodraethu
- 08 Rhagfyr 1981: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALCOLM ERNEST ROBBINS | Cadeirydd |
|
|
|||||
Lesley Thomson | Ymddiriedolwr | 20 October 2018 |
|
|
||||
Gabriela Rubin | Ymddiriedolwr | 12 May 2018 |
|
|
||||
OSCAR GODSON | Ymddiriedolwr | 27 September 2012 |
|
|
||||
BARBARA ROYLE | Ymddiriedolwr | 12 February 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £23.76k | £14.18k | £2.46k | £2.72k | £2.12k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.25k | £8.82k | £20.50k | £6.32k | £13.51k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 30 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 07 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 24 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 07 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 04 Ebrill 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 11TH OCTOBER 1981 AS AMENDED 21ST OCTOBER 1990 AS AMENDED 27TH OCTOBER 1991
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE CARE OF WOUNDED AND SICK RAPTORS AND TO RETURN TO THE WILD THOSE WHICH ARE FULLY CURED. (SEE CONSTITUTION FOR FULL DETAILS).
Maes buddion
UNDEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
25 Cockcroft Avenue
COVENTRY
CV2 3QP
- Ffôn:
- 02476637830
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
raptorrescue.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window