Dogfen lywodraethu St Paul's Cathedral School Association
Rhif yr elusen: 283757
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 19TH JUNE 1981 AS AMENDED 6TH NOVEMBER 1981, 21ST MARCH 1982, 4TH NOVEMBER 1983 AND 8TH APRIL 1984. as amended on 14 Oct 2005
Gwrthrychau elusennol
(A) TO MAINTAIN THE MUSICAL FOUNDATION OF ST PAUL'S CATHEDRAL INCLUDING THE SUPPORT MAINTENANCE AND PROMOTION OF THE CHOIR AND CHOIR SCHOOL. (B) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE CHORISTERS AND PROBATIONERS OF THE CHOIR SCHOOL.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.