Ymddiriedolwyr WINDSOR LIONS CLUB CHARITY TRUST FUND
Rhif yr elusen: 283758

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Tocher | Cadeirydd | 05 July 2019 |
|
|
||||
Phillip Simpson | Ymddiriedolwr | 13 July 2024 |
|
|
||||
Judith Walker | Ymddiriedolwr | 13 July 2024 |
|
|
||||
Alan Brown | Ymddiriedolwr | 15 July 2023 |
|
|
||||
Simon Phillips | Ymddiriedolwr | 15 July 2023 |
|
|
||||
Nicholas Vaughan | Ymddiriedolwr | 15 July 2023 |
|
|
||||
Richard Vaughan | Ymddiriedolwr | 18 July 2022 |
|
|
||||
Judith Salmon | Ymddiriedolwr | 05 July 2021 |
|
|
||||
Robert Tavinor | Ymddiriedolwr | 05 July 2019 |
|
|
||||
Michael Sells | Ymddiriedolwr | 01 July 2016 |
|
|
||||
DIANE PURCHASE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARK FRASER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.