THE SIMPSON SCHOLARSHIP FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Simpson Scholarship Fund was set up to provide scholarships to ACCA students. The Fund supports the further education of ACCA students who have already proven themselves to be of sufficient merit and distinction in ACCA examinations by providing grants to pay for the annual subscriptions and exam fees.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

1 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Camden
- Albania
- Armenia
- Bahrain
- Bangladesh
- Byrma
- Cenia
- De Affrica
- Fiet-nam
- Ghana
- India
- Kazakstan
- Malaysia
- Malta
- Nepal
- Nigeria
- Pakistan
- Rwsia
- Sawdi-arabia
- Singapore
- Sri Lanka
- Tanzania
- Tsieina
- Uganda
- Unol Daleithiau
- Uzbekistan
- Yr Emiraethau Arabaidd Unedig
- Zimbabwe
Llywodraethu
- 08 Rhagfyr 1981: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddsoddi
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
1 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CERTIFIED ACCOUNTANTS EDUCATIONAL TRUSTEES LTD | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.75k | £3.68k | £1.24k | £4.80k | £5.93k | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.91k | £11.04k | £10.78k | £8.44k | £12.99k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 11 Mehefin 2024 | 132 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 19 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 18 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 06 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
WILL PROVED AT (BRISTOL) PPR ON 12TH FEBRUARY 1979
Gwrthrychau elusennol
TO ESTABLISH AND MAINTAIN A SCHOLARSHIP OR SCHOLARSHIPS TO BE AWARDED FROM TIME TO TIME TO SUTDENTS, ARTICLED CLERKS OR TRAINEE ACCOUNTANTS AND CERTIFIED ACCOUNTANTS OF THE SCHOLARSHIP OR SCHOLARSHIPS BEING AWARDED TO THE CANDIDATE OR CANDIDATES FROM TIME TO TIME ADJUDGED MOST FIT ON THE BASIS OF THE RESULTS OF THE PROFESSIONAL EXAMINATIONS OF THE ABOVE ASSOCIATION.
Maes buddion
UNDEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
A C C A
110 QUEEN STREET
GLASGOW
G1 3BX
- Ffôn:
- 01415344045
- E-bost:
- hugh.mccash@accaglobal.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window