BATE AND HULLCOOP FOUNDATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Donations to Schools for the furthering of the education of children.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2021
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Swydd Rydychen
Llywodraethu
- 08 Rhagfyr 1981: Cofrestrwyd
- 14 Ionawr 2022: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U GWARIO (GAN YMDDIRIEDOLWYR))
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2017 | 05/04/2018 | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £22 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 16 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 17 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2019 | 12 Chwefror 2020 | 7 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2019 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2018 | 04 Hydref 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2018 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SHEME OF 5TH AUGUST 1981
Gwrthrychau elusennol
PROVIDING FOR THE SHIPLAKE CHURCH OF ENGLAND SCHOOL SUCH SPECIAL BENEFITS OF ANY KIND NOT NORMALLY PROVIDED AT THE SCHOOL BY THE LOCAL EDUCATION AUTHORITY.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window