ymddiriedolwyr STOKE POGES WEXHAM AND FULMER HORTICULTURAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 283786
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAUREEN BARTON | Cadeirydd | 12 November 2022 |
|
|||||
Saran Judge | Ymddiriedolwr | 01 February 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Tierney | Ymddiriedolwr | 10 January 2023 |
|
|
||||
Catherine Jane Smith | Ymddiriedolwr | 12 November 2022 |
|
|||||
Richard Philip Huckle | Ymddiriedolwr | 12 November 2022 |
|
|
||||
Tracey Clark | Ymddiriedolwr | 12 November 2022 |
|
|
||||
Rebecca Jane Godley | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
Andrew R MacDonald | Ymddiriedolwr | 10 March 2021 |
|
|
||||
BRIAN JEANS | Ymddiriedolwr | 21 November 2018 |
|
|||||
MRS Pat Rofe | Ymddiriedolwr | 12 November 2014 |
|
|
||||
Geoffrey Raymond Spring | Ymddiriedolwr | 12 November 2014 |
|
|
||||
Dr JANET MARY COTTRELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARIA BRENNAN MBE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
HEATHER ANGELA HOMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.