THE LONDON MARATHON CHARITABLE TRUST LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The London Marathon Charitable Trust aims to inspire physical activity and does so by awarding grants to help make available facilities and other opportunities for physical activity.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£8,002,468
Roddion a chymynroddion | £300.95k | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £966.57k | |
Arall | £6.73m |
Cyfanswm gwariant:
£50,849,609
Codi arian | £42.34m | |
Weithgareddau elusennol | £8.51m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £42.34m | |
Gwariant elusennol | £8.51m |
Pobl

11 Gweithwyr
14 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 2 |
£90k i £100k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 18 Ionawr 1982: Cofrestrwyd
- London Marathon Foundation (Enw gwaith)
- LONDON MARATHON TRUST (Enw gwaith)
- THE LONDON MARATHON (Enw gwaith)
- THE LONDON MARATHON LIMITED (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIR RODNEY WALKER | Cadeirydd |
|
|
|||||||
Baroness Natalie Jessica Evans of Bowes Park | Ymddiriedolwr | 01 April 2025 |
|
|
||||||
Nizam Uddin | Ymddiriedolwr | 01 April 2025 |
|
|||||||
Denise Elizabeth Stephenson | Ymddiriedolwr | 01 January 2025 |
|
|
||||||
Shrina Shah | Ymddiriedolwr | 01 January 2025 |
|
|||||||
Aida Anna Cable | Ymddiriedolwr | 01 January 2025 |
|
|
||||||
John Tennent | Ymddiriedolwr | 17 April 2023 |
|
|||||||
Mete Coban | Ymddiriedolwr | 17 April 2023 |
|
|
||||||
Yogesh Patel | Ymddiriedolwr | 17 April 2023 |
|
|
||||||
Terry Duddy | Ymddiriedolwr | 09 December 2020 |
|
|
||||||
Samantha Orde | Ymddiriedolwr | 26 April 2019 |
|
|||||||
Dawn Austwick | Ymddiriedolwr | 25 January 2017 |
|
|
||||||
ALAN PETER PASCOE MBE | Ymddiriedolwr | 24 April 2015 |
|
|
||||||
CHARLES MADDOCK JOHNSTON | Ymddiriedolwr | 11 December 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £48.17m | £23.37m | £35.75m | £42.88m | £50.12m | |
|
Cyfanswm gwariant | £51.16m | £26.41m | £30.27m | £39.58m | £50.85m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £10.33k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £656.73k | £1.60m | £313.39k | £301.05k | £300.95k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £47.26m | £21.57m | £35.15m | £42.12m | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £249.47k | £194.09k | £288.84k | £463.20k | £966.57k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £6.73m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £12.26m | £5.19m | £1.53m | £4.56m | £8.51m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £38.90m | £21.22m | £28.75m | £35.02m | £42.34m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £35.28k | £31.06k | £31.04k | £19.63k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £11.59m | £4.43m | £819.78k | £3.71m | £8.51m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £81.84k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £21.42m | £21.94m | £21.93m | £23.23m | £0 | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £1.53m | £6.43m | £11.62m | £11.35m | £9.81m | |
|
Cyfanswm asedau | £52.34m | £38.07m | £34.81m | £34.15m | £11.65m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £63.50m | £57.92m | £54.15m | £52.74m | £9.49m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 12 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 12 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 26 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 26 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 17 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 17 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 16 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 16 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 13/03/1981 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 23/02/1982 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 03/12/1991 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 20/01/2004 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 07/07/2015 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 11 APR 2017 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 19 MAY 2021 as amended on 08 Jun 2022 as amended on 17 Jan 2023
Gwrthrychau elusennol
2.1 THE CHARITY'S OBJECTS ARE RESTRICTED SPECIFICALLY TO PROMOTE PARTICIPATION IN AMATEUR SPORT AND HEALTHY PHYSICAL RECREATION FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THOSE CITIES OR COUNTIES WHERE LMEL (OR SUCH OTHER SUBSIDIARIES OF THE CHARITY FROM TIME TO TIME) HOLDS EVENTS AND IN SUCH OTHER AREAS OF THE UNITED KINGDOM AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DECIDE AND IN PARTICULAR TO PROVIDE, PROMOTE, IMPROVE OR ASSIST IN PROVIDING, IMPROVING OR PROMOTING: A) PUBLIC FACILITIES, AMENITIES, EQUIPMENT AND SERVICES FOR HEALTHY PHYSICAL RECREATION AND PLAY; B) FACILITIES AND SERVICES FOR RECREATIONAL SPORTING OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR THE PUBLIC AT LARGE OR THOSE WHO BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY, DISABLEMENT FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL OR ECONOMIC CIRCUMSTANCE HAVE NEED OF SUCH FACILITIES AND SERVICES; C) THE IMPROVEMENT AND PRESERVATION OF GOOD HEALTH AND WELL-BEING THROUGH PARTICIPATION IN SPORT, PLAY AND HEALTHY PHYSICAL RECREATION; D) VOLUNTEERING IN SPORT AND HEALTHY RECREATION FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY; AND E) EDUCATION AND TRAINING OF SPORTS COACHES AND SPORTS VOLUNTEERS. 2.2 NOTHING IN THESE ARTICLES SHALL AUTHORISE AN APPLICATION OF THE PROPERTY OF THE CHARITY FOR PURPOSES WHICH ARE NOT CHARITABLE IN ACCORDANCE WITH ANY STATUTORY PROVISION REGARDING THE MEANING OF THE WORD "CHARITABLE" OR THE WORDS "CHARITABLE PURPOSES" IN FORCE IN ANY PART OF THE UNITED KINGDOM. 2.3 FOR THE PURPOSE OF THESE ARTICLES, ‘SPORT’ SHALL MEAN ANY SPORT OR GAME WHICH PROMOTES HEALTH THROUGH PHYSICAL EXERTION.
Maes buddion
SEE OBJECTS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Marathon House
190 Great Dover Street
LONDON
SE1 4YB
- Ffôn:
- 02079020215
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window