Hanes ariannol ISLAMIC TEXTS SOCIETY

Rhif yr elusen: 283832
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £232.66k £304.91k £220.04k £305.23k £240.01k
Cyfanswm gwariant £209.58k £234.24k £193.10k £263.01k £254.99k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A