Hanes ariannol STALLCOMBE HOUSE
Rhif yr elusen: 283877
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.42m | £2.58m | £3.19m | £4.87m | £3.61m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.42m | £2.47m | £2.58m | £4.25m | £4.01m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £2.21m | £2.42m | £2.83m | £4.74m | £3.39m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £23.41k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £15.98k | £11.59k | £165.57k | £12.79k | £5.20k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £52.94k | £50.24k | £40.45k | £57.93k | £88.97k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.31m | £2.49m | £2.93m | £4.74m | £3.49m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.90k | £7.89k | £5.50k | £16.26k | £28.42k | |
|
Incwm - Arall | £29.90k | £27.07k | £54.12k | £38.76k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £158.50k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.36m | £2.40m | £2.51m | £4.15m | £3.86m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.22k | £1.14k | £6.12k | £101.11k | £141.91k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £16.54k | £15.45k | £16.24k | £63.22k | £18.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £6.12k | £12.77k | £8.03k | |
|
Gwariant - Arall | £64.18k | £69.84k | £66.22k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.