Ymddiriedolwyr THE ISLAND OF PORTLAND HERITAGE TRUST
Rhif yr elusen: 283881

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roy Pepperell | Ymddiriedolwr | 28 October 2024 |
|
|
||||
Sheila Algeo-Miles | Ymddiriedolwr | 15 January 2024 |
|
|
||||
Elizabeth Jane Hurst | Ymddiriedolwr | 24 July 2023 |
|
|||||
Carol Callis | Ymddiriedolwr | 24 July 2023 |
|
|||||
Norma Ford | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|
||||
Margaret Stone | Ymddiriedolwr | 01 November 2015 |
|
|
||||
Christopher Stone | Ymddiriedolwr | 01 January 2014 |
|
|
||||
MR MARTIN JOHN BLUNDELL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.