Hanes ariannol THE LONDON WILDLIFE TRUST
Rhif yr elusen: 283895
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.55m | £4.78m | £4.60m | £4.29m | £4.79m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.42m | £3.69m | £3.80m | £3.97m | £5.01m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £230.85k | £234.78k | £355.94k | £391.37k | £325.80k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £926.35k | £1.36m | £199.21k | £1.39m | £664.83k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £858.00k | £883.47k | £1.08m | £1.01m | £1.38m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £389.00k | £543.06k | £247.08k | £591.45k | £959.83k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.28m | £3.33m | £2.89m | £2.54m | £2.41m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £13.00k | £18.60k | £17.83k | £17.99k | £21.30k | |
|
Incwm - Arall | £11.00k | £6.61k | £361.78k | £125.79k | £13.05k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £21.51k | £5.01k | £1.86k | £39.48k | £30.81k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.50m | £2.54m | £2.70m | £2.46m | £2.93m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £923.00k | £612.96k | £665.26k | £901.77k | £1.25m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £139.00k | £155.13k | £129.88k | £153.05k | £156.94k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £535.14k | £428.24k | £608.94k | £827.01k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.