PHAB LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Phab supports a network of around 150 clubs in all age ranges, offering activities which all members can share and enjoy together. Phab runs the Integrated Living Experiences and Skills for Independence projects at fully accessible activity centres. Phab organises conferences and forums across the regions, with workshops, training, advice and group discussions.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£731,028
Roddion a chymynroddion | £660.47k | |
Weithgareddau elusennol | £60.50k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £4.39k | |
Buddsoddiadau | £3.25k | |
Arall | £2.41k |
Cyfanswm gwariant:
£879,748
Codi arian | £302.11k | |
Weithgareddau elusennol | £577.64k | |
Arall | £0 |
£5,026 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £302.11k | |
Gwariant elusennol | £577.64k |
Pobl

7 Gweithwyr
6 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 16 Ionawr 2013: y derbyniwyd cronfeydd gan 1037716 HAVERING ALBERMARLE PHAB CLUB
- 27 Ionawr 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 262288 THE READING PHAB CLUB
- 09 Mawrth 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1065761 CENTRAL LONDON PHAB CLUB
- 15 Tachwedd 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 515204 WREXHAM AND DISTRICT PHAB CLUB
- 13 Hydref 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1000485 ABERCONWY PHAB CLUB
- 02 Ionawr 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 213990 THE LONSDALE TRUST WALLASEY
- 02 Mai 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1063240 ANDOVER PHAB
- 03 Gorffennaf 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1059440 HALTON PHAB CLUB
- 27 Ionawr 1982: Cofrestrwyd
- PHAB (Enw gwaith)
- PHAB ENGLAND (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Natalie Anne Louise Osborne | Ymddiriedolwr | 26 October 2022 |
|
|
||||
Mark David Robinson | Ymddiriedolwr | 26 January 2022 |
|
|
||||
Nicholas John Maloney | Ymddiriedolwr | 27 October 2021 |
|
|
||||
Gregory Francis Howell | Ymddiriedolwr | 21 October 2020 |
|
|
||||
Lorna Elizabeth Howell | Ymddiriedolwr | 21 October 2020 |
|
|
||||
JULIA GILES MBE | Ymddiriedolwr | 30 March 2016 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £935.15k | £549.32k | £462.39k | £644.19k | £731.03k | |
|
Cyfanswm gwariant | £907.17k | £613.25k | £559.07k | £584.52k | £879.75k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £158.52k | £50.06k | £4.45k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £824.95k | £373.66k | N/A | £582.15k | £660.47k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £36.55k | £507 | N/A | £19.44k | £4.39k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £43.52k | £23.90k | N/A | £37.78k | £60.50k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £28.68k | £17.37k | N/A | £303 | £3.25k | |
|
Incwm - Arall | £1.45k | £133.89k | N/A | £4.52k | £2.41k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £59.06k | £1.68k | N/A | £2.35k | £24.05k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £687.66k | £310.34k | N/A | £413.44k | £577.64k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £219.51k | £302.91k | N/A | £171.08k | £302.11k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.71k | £11.97k | N/A | £10.23k | £8.52k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £69.96k | £35.63k | N/A | £27.91k | £9.29k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £145.18k | £133.48k | N/A | £114.87k | £108.21k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £266.60k | £325.10k | N/A | £273.10k | £278.13k | |
|
Cyfanswm asedau | £532.51k | £490.36k | N/A | £405.75k | £282.06k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£50.77k | -£42.85k | N/A | -£5.47k | -£2.61k | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £21.48k | £39.48k | N/A | £10.65k | £31.88k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 16 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 16 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 12 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 12 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 04 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 04 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 14 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 14 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 07 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 07 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 19TH NOVEMBER 1981 as amended on 22 Nov 2022
Gwrthrychau elusennol
A) TO RELIEVE POVERTY, ILLNESS, SICKNESS AND SUFFERING ANYWHERE IN THE WORLD OF PHYSICALLY DISABLED PERSONS. (B) TO ADVANCE EDUCATION BY BRINGING THE DISABLED INTO CLOSER ASSOCIATION AND INTEGRATION WITH THE ABLE BODIED SO THAT THE FORMER WILL HAVE OPPORTUNITIES OF OVERCOMING THEIR DISABILITIES AND THE LATTER WILL BENEFIT FROM SUCH ASSOCIATION AND INTEGRATION. (C) IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE TO PROVIDE, OR ASSIST IN THE PROVISION OF, FACILITIES FOR RECREATION OR OTHER LEISURE-TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF THE PERSONS FOR WHOM SUCH FACILITIES ARE PRIMARILY INTENDED BEING PERSONS WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABLEMENT, POVERTY OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES PROVIDED THAT NEVERTHELESS SUCH FACILITIES SHALL BE AVAILABLE TO THE MEMBERS OF THE PUBLIC AT LARGE.
Maes buddion
WORLDWIDE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Phab Ltd C/O The Building Society
241 The Broadway
LONDON
SW19 1SD
- Ffôn:
- 02086679443
- E-bost:
- info@phab.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window