Hanes ariannol THE UNIVERSITY NURSERY PARENTS ASSOCIATION LIMITED
Rhif yr elusen: 283949
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2019 | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £686.75k | £715.60k | £641.72k | £707.21k | £795.01k | |
|
Cyfanswm gwariant | £711.42k | £711.31k | £658.62k | £667.76k | £799.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £159.00k | £10.12k | £7.40k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £39.70k | £50.10k | £72.61k | £45.40k | £39.50k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.62k | £2.87k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £645.03k | £661.66k | £567.48k | £659.53k | £750.89k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £405 | £966 | £230 | £65 | £1.45k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £1.40k | £2.22k | £3.18k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £710.85k | £710.17k | £658.03k | £667.21k | £797.77k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £563 | £1.14k | £589 | £553 | £1.61k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £2.76k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.