Ymddiriedolwyr THE LEAGUE OF FRIENDS OF THE NEWTON ABBOT HOSPITALS
Rhif yr elusen: 284014

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruth Robinson | Cadeirydd | 14 November 2022 |
|
|
||||
Ann Honeywill | Ymddiriedolwr | 13 November 2023 |
|
|
||||
Lynne Leaman | Ymddiriedolwr | 14 November 2022 |
|
|
||||
Denise Kennedy | Ymddiriedolwr | 12 September 2022 |
|
|
||||
Pamela Sylvia Gibbs | Ymddiriedolwr | 10 January 2022 |
|
|
||||
Mike Ryan | Ymddiriedolwr | 22 January 2020 |
|
|
||||
MRS J LARCOMBE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CAROLE HEWETT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JASMINE HELLYER GEAKE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOYCE HARRIS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
HELEN LONG | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.