THE FORTUNE TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The objects are to pay the income and capital as the Trustees may in their absolute discretion think fit to such charities or for such charitable purposes and in such manner and subject to such terms and conditions as the Trustees determine. Trustee's Do Not Accept Unsolicited Appeals.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2021
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 18 Mawrth 1982: Cofrestrwyd
- 06 Mawrth 2023: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U GWARIO (GAN YMDDIRIEDOLWYR))
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2017 | 05/04/2018 | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £210.25k | £1.90k | £201.28k | £5.60k | £3.83k | |
|
Cyfanswm gwariant | £212.99k | £500 | £200.00k | £4.40k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 03 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 18 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2019 | 24 Hydref 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2019 | 24 Hydref 2019 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SETTLEMENT DATED 10 DECEMBER 1981 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL DEEDS DATED 5 OCTOBER 2016
Gwrthrychau elusennol
TO SUCH CHARITIES OR FOR SUCH CHARITABLE PURPOSES AND IN SUCH MANNER AND SUBJECT TO SUCH TERMS AND CONDITIONS AS THE TRUSTEES SHALL DETERMINE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window