NORTH WEALD VILLAGE HALL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The hall is hired out to local people & organisations covering all ages, from a pre school group to the senior citizens club.We have many groups using our hall . We are also the chosen venue for local organisations such as the British Legion and Parish Council to hold their annual functions. The total income & expenditure covers hall & bar.Bar accounts are separated within our accounts.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Essex
Llywodraethu
- 14 Ebrill 1982: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brian Curry | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Rhoda Philpot | Ymddiriedolwr | 11 January 2023 |
|
|
||||
Richard Clements | Ymddiriedolwr | 04 June 2018 |
|
|
||||
Nina Roby | Ymddiriedolwr | 15 March 2016 |
|
|
||||
JACQUELINE BEES | Ymddiriedolwr | 08 July 2015 |
|
|
||||
Roger Smith | Ymddiriedolwr | 14 November 2013 |
|
|
||||
JACQUELINE CLEMENTS | Ymddiriedolwr | 11 July 2013 |
|
|
||||
Helen Gould | Ymddiriedolwr | 11 July 2013 |
|
|
||||
MARGARET MULLINER | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £38.89k | £24.74k | £19.97k | £38.06k | £31.80k | |
|
Cyfanswm gwariant | £37.85k | £26.25k | £21.32k | £39.87k | £35.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £11.14k | N/A | £5.99k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 13 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 13 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 19 Rhagfyr 2023 | 49 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 10 Ionawr 2024 | 71 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 24 Ionawr 2023 | 85 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 08 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 25 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 25 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 02/05/1966 AS AMENDED BY SCHEME DATED 24/08/2006 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 08/07/2015
Gwrthrychau elusennol
THE PROVISION AND MAINTENANCE OF A VILLAGE HALL FOR THE USE OF THE INHABITANTS OF THE PARISH OF NORTH WEALD BASSETT AND NEIGHBOURHOOD WITHOUT DISTINCTION OF SEX OR POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS AND IN PARTICULAR FOR USE FOR MEETINGS LECTURES AND CLASSES, AND FOR OTHER FORMS OF RECREATION AND LEISURE-TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS.
Maes buddion
PARISH OF NORTH WEALD BASSETT AND SURROUNDING AREA.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
166 High Road
North Weald
EPPING
Essex
CM16 6BZ
- Ffôn:
- 01992523535
- E-bost:
- nweald.villagehall@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window