Hanes ariannol BRISLINGTON SCHOOL ENRICHMENT TRUST

Rhif yr elusen: 284071
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024 05/04/2025
Cyfanswm Incwm Gros £4.76k £3.66k £3.37k £2.19k £682
Cyfanswm gwariant £1.05k £1.75k £131.79k £76.05k £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A