ymddiriedolwyr THE BARN THEATRE TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 284143
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian Henry Haynes Major | Cadeirydd | 07 December 2017 |
|
|
||||
Danny Swanson | Ymddiriedolwr | 18 September 2023 |
|
|
||||
SOFIA JERICO OLIVA DUARTE | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Robert James Gill | Ymddiriedolwr | 20 June 2023 |
|
|
||||
Barbara Ellen Holgate - Stuckey | Ymddiriedolwr | 14 March 2023 |
|
|
||||
Jacqueline Paterson Clayton | Ymddiriedolwr | 27 January 2023 |
|
|
||||
Sarah Jane Gennoe | Ymddiriedolwr | 27 January 2023 |
|
|
||||
Nigel Kenneth Rive | Ymddiriedolwr | 07 May 2019 |
|
|
||||
Sheila Grimmant | Ymddiriedolwr | 01 June 2017 |
|
|
||||
MICHAEL JOHN MERRY | Ymddiriedolwr | 06 December 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.