Hanes ariannol THE SHEPHERDS PURSE TRUST

Rhif yr elusen: 284154
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021
Cyfanswm Incwm Gros £7.76k £8.59k £6.71k £2.33k £1.20k
Cyfanswm gwariant £23.63k £12.40k £8.82k £2.50k £1.00k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A