Hanes ariannol THE WATERSHED ARTS TRUST LIMITED

Rhif yr elusen: 284188
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (6 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £6.07m £4.49m £4.59m £3.70m £6.56m
Cyfanswm gwariant £5.44m £4.13m £4.61m £4.48m £6.47m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £68.00k £3.87m £2.53m £812.38k £54.00k
Incwm o roddion a chymynroddion £932.68k £35.63k £30.13k £36.69k £934.93k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £1.81m £100.83k £862.87k £1.59m £2.04m
Incwm - Weithgareddau elusennol £3.22m £3.57m £3.48m £2.65m £3.38m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £187 £0 £0 £0 £200.14k
Incwm - Arall £103.75k £787.26k £217.26k £1.01m £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £3.97m £4.11m £4.56m £4.34m £4.94m
Gwariant - Ar godi arian £1.47m £20.27k £52.54k £0 £1.53m
Gwariant - Llywodraethu £73.31k £73.26k £82.04k £0 £125.58k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £140.11k £0