Hanes ariannol WOODMANCOTE VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 284222
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (14 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £32.21k £32.82k £28.69k £44.70k £47.09k
Cyfanswm gwariant £32.17k £23.68k £40.09k £50.56k £48.98k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £23.93k N/A N/A N/A