Hanes ariannol THE SUTTON OLD PEOPLE'S WELFARE COMMITTEE
Rhif yr elusen: 284231
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £105.94k | £120.47k | £88.14k | £120.47k | £106.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £133.70k | £137.16k | £110.26k | £129.53k | £122.97k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £49.79k | £51.50k | £56.30k | £57.73k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £49.58k | N/A | £28.02k | £29.67k | £13.70k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.