THE CHARLES WARNER MEMORIAL TRUST

Rhif yr elusen: 284232
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The charity makes small awards to young people who live, work or go to school in the ancient parish of Farnham Royal, Bucks, usually for character building expeditions, educational courses or for help with books etc to further their education.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2014

Cyfanswm incwm: £1,020
Cyfanswm gwariant: £1,000

Codi arian

Nid yw'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Buckingham

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 29 Mawrth 1982: Cofrestrwyd
  • 09 Mehefin 2017: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Dim gwybodaeth ar gael
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Dim gwybodaeth ar gael

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014
Cyfanswm Incwm Gros £14 £15 £14 £2.11k £1.02k
Cyfanswm gwariant £300 £1.16k £0 £1.00k £1.00k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2016 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2016 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2015 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2015 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2014 05 Mai 2015 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2014 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2013 01 Medi 2014 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2013 Not Required