Hanes ariannol DONMAR WAREHOUSE PROJECTS LIMITED
Rhif yr elusen: 284262
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.45m | £6.41m | £5.98m | £5.99m | £8.62m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.50m | £6.60m | £3.29m | £5.78m | £8.30m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £504.62k | £504.62k | £1.20m | £1.15m | £538.90k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.32m | £2.77m | £4.99m | £3.36m | £2.86m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.90m | £1.49m | £668.13k | £1.28m | £2.41m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.21m | £2.14m | £321.05k | £1.36m | £3.34m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £8.23k | £11.35k | £1.32k | £399 | £12.85k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £112.60k | £0 | £0 | £0 | £180.81k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.92m | £6.07m | £2.02m | £5.24m | £7.47m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £580.79k | £533.43k | £1.27m | £543.42k | £838.48k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £37.14k | £70.95k | £53.16k | £60.11k | £49.25k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.