Hanes ariannol THE CHARLOTTE HEBER-PERCY CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 284387
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £294.97k £263.86k £291.72k £358.50k £293.10k
Cyfanswm gwariant £282.65k £314.13k £255.48k £448.03k £359.85k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A