Hanes ariannol Watercress Line Heritage Railway Trust Limited

Rhif yr elusen: 284406
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (13 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/01/2020 31/01/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £4.87m £3.10m £4.64m £3.91m £3.85m
Cyfanswm gwariant £4.43m £2.71m £3.78m £4.91m £3.42m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £25.00k £25.00k N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £790.00k £9.23k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £360.99k £354.48k £844.94k £679.88k £1.12m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £4.44m £2.70m £3.74m £3.18m £2.67m
Incwm - Weithgareddau elusennol £60.19k £45.96k £56.74k £44.73k £37.51k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £1.04k £460 £970 £6.92k £18.41k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £2.10k
Incwm - Cymynroddion £155.53k £281.34k £361.78k £24.46k £735.12k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £223.32k £100.82k £109.73k £936.45k £141.49k
Gwariant - Ar godi arian £4.21m £2.61m £3.67m £3.97m £3.28m
Gwariant - Llywodraethu £9.59k £19.38k £40.29k £35.61k £41.44k
Gwariant - Sefydliad grantiau £5.00k £4.22k £3.33k £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0